Auskünfte zu Harri Hauri
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Harri Hauri
Publikationsnummer: 6078696, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Partner Storen GmbH, in Safenwil, CH-400.4.027.338-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2010, S. 2, Publ. 5531422).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauri, Harri, von Hirschthal, in Oberentfelden, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Beat, von Kölliken, in Walterswil SO, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Colombo, Beat, von Wädenswil und Richterswil, in Kölliken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 5531422, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Partner Storen GmbH, in Safenwil, CH-400.4.027.338-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2006, S. 1, Publ. 3243442).
Statutenänderung:
22.06.2009.
Zweck neu:
Verkauf, Montage und Unterhalt von Wetterschutz-Systemen;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, verwalten, vermieten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 22.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Beat, von Kölliken, in Walterswil SO, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Colombo, Beat, von Wädenswil und Richterswil, in Kölliken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Hauri, Harri, von Hirschthal, in Oberentfelden, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00].
Publikationsnummer: 3243442, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Partner Storen GmbH, in Safenwil, CH-400.4.027.338-5, Striegelstrasse 8, 5745 Safenwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
2.02.2006.
Zweck:
Verkauf, Montage sowie Unterhalt von Wetterschutz-Systemen;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder veräussern, Immobilien erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Sicherheiten stellen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Stammkapital:
CHF 21'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft 'Partner Storen, Colombo, Hauri + Vogel' (CH-400.2.022.771-8), in Safenwil, gemäss Bilanz per 31.12.2005 mit Aktiven von CHF 147'843.81 und mit Passiven von CHF 30'365.40 zum Preise von CHF 117'478.41, wovon CHF 21'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 96'478.41 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Vogel, Beat, von Kölliken, in Walterswil SO, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Colombo, Beat, von Wädenswil und Richterswil, in Kölliken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Hauri, Harri, von Hirschthal, in Oberentfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.