Auskünfte zu Ivan Hanke
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ivan Hanke
Publikationsnummer: 2922216, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Hanke Feinmechanik GmbH, in Aegerten, CH-073.4.014.584-9, Herstellung von Stanzwerkzeugen und Werkzeugbau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2002, S. 4, Publ. 675462).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hanke, Ivan, von Köniz, in Lyss, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Heinz, von Iseltwald, in Aarberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Publikationsnummer: 675462, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Hanke Feinmechanik GmbH, in Aegerten, Herstellung von Stanzwerkzeugen und Werkzeugbau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2002, S. 3, Publ. 631588).
Statutenänderung:
17.09.2002.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hanke-Novacic, Maria, von Köniz, in Lyss, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hanke, Ivan, von Köniz, in Lyss, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].
Publikationsnummer: 631588, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Hanke Feinmechanik GmbH, in Aegerten, Haldenstrasse 20, 2558 Aegerten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.08.2002.
Zweck:
Herstellung von Stanzwerkzeugen und Werkzeugbau. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben oder weiterveräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 28.08.2002 und Bilanz per 30.06.2002 von der gelöschten Einzelfirma 'Hanke Feinmechanik', in Aegerten, sämtliche Aktiven von CHF 370'676'35 (inkl. Liegenschaften Aegerten Gbbl. Nrn 994 und 995) und sämtliche Passiven von CHF 345'519.19 zum Preis von CHF 25'157.16, von CHF 20'000.-- an dass Stammkapital angerechnet und CHF 5'157.16 in den Büchern gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich.
Eingetragene Personen:
Hanke, Ivan, von Köniz, in Lyss, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Hanke-Novacic, Maria, von Köniz, in Lyss, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.