Auskünfte zu Fabian Hammer
Einträge zum Namen Fabian Hammer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Fabian Hammer
Publikationsnummer: HR02-1005983283, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Ice Age AG, in Stans, CHE-113.868.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2019, Publ. 1004597784).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, David, von Altdorf (UR), in Altdorf (UR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hammer, Fabian, von Langendorf, in Villnachern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schüpbach, Christof, von Oberdiessbach, in Neuenegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
CONVISA Revisions AG (CHE-153.625.771), in Altdorf (UR), Revisionsstelle [bisher: CONVISA Revisions AG (CH-120.9.002.365-1)].
Publikationsnummer: 4104722, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Hammer Gastro GmbH, in Gipf-Oberfrick, CH-400.4.024.599-4, Betrieb von gastgewerblichen Betrieben usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 13.08.2003, S. 1, Publ. 1127936).
Firma neu:
Hammer Gastro GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.08.2007 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hammer, Christian, von Langendorf, in Männedorf, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-- [bisher: in Zuzgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Frei, Manuela, von Zell LU, in Bözen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hammer, Fabian, von Langendorf, in Davos, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hammer, Patrick, von Langendorf, in Bözen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hammer, Renate, von Langendorf und Remigen, in Gipf-Oberfrick, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 1127936, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Hammer Gastro GmbH, in Gipf-Oberfrick, Betrieb von gastgewerblichen Betrieben usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 06.08.2003, S. 1, Publ. 1117366).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Manuela, von Zell LU, in Bözen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-- [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Hammer, Fabian, von Langendorf, in Davos, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-- [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Hammer, Patrick, von Langendorf, in Bözen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-- [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Hammer, Renate, von Langendorf und Remigen, in Gipf-Oberfrick, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-- [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung].