Auskünfte zu Ronald Marco Hämmerli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ronald Marco Hämmerli
Publikationsnummer: HR02-1004810032, Handelsregister-Amt Glarus
Bauma Mürtschen AG, in Glarus Nord, CHE-116.103.304, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2019, Publ. 1004666197).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hämmerli, Ronald Marco, von Weesen, in Bilten (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fluri, Andrea, von Glarus Süd, in Niederurnen (Glarus Nord), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004666197, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Bauma Mürtschen AG, in Glarus Nord, CHE-116.103.304, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2016, S.0, Publ. 3170487).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fluri, Andrea, von Glarus Süd, in Niederurnen (Glarus Nord), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hämmerli, Ronald Marco, von Weesen, in Bilten (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3116251, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Immo Mürtschen AG, in Glarus Nord, CHE-116.103.304, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2014, Publ. 1761885).
Statutenänderung:
11.10.2016.
Firma neu:
Bauma Mürtschen AG.
Zweck neu:
Vermietung von Baumaschinen und Nutzfahrzeugen. Import und Export von Handelswaren. Ausführen von Abbruch- und Erdarbeiten, Transport und Erdarbeiten im In- und Ausland. Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fluri, Andrea, von Glarus Süd, in Niederurnen (Glarus Nord), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hämmerli, Ronald Marco, von Weesen, in Bilten (Glarus Nord), Mitglied, mit Einzelunterschrift.