Auskünfte zu Dominik Hälg
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dominik Hälg
Publikationsnummer: HR02-1005574112, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
SLO GmbH, in Romanshorn, CHE-132.041.825, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2022, Publ. 1005542086).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hälg, Dominik, von Niederhelfenschwil, in Sommeri, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Hälg, Regula, von Romanshorn, in Sommeri, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dequesne, Romain, von Le Locle, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hertli, Sascha Sandro, von Trüllikon, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005534872, Handelsregister-Amt Zug, (170)
GOODFORM AG, in Zug, CHE-229.951.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2021, Publ. 1005202511).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hälg, Dominik, von Niederhelfenschwil, in Sommeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hälg, Regula, von Romanshorn, in Sommeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dequesne, Romain, von Le Locle, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hertli, Sascha Sandro, von Trüllikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005517496, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Future Furniture Holding AG, in Zug, CHE-284.209.593, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2022, Publ. 1005492502).
Statutenänderung:
23.06.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 407'774.00 [bisher: CHF 154'179.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 407'774.00 [bisher: CHF 154'179.00].
Aktien neu:
407'774 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 154'179 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.06.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felisa, Alexis Fabrice Marie, von Collonge-Bellerive, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hälg, Dominik, von Niederhelfenschwil, in Sommeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarzer, Axel Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van der Merwe, Johannes Henoch Neethling, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Sion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.