Auskünfte zu Monika Haas
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Monika Haas
Publikationsnummer: 6651504, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Hotel Bildungszentrum 21 AG, in Basel, CH-270.3.013.873-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 03.11.2008, S. 6, Publ. 4715756).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haas, Monika, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Breitenfeldt, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blum, Johannes, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bandixen-Widmer, Claudia, von Stein am Rhein, in Hausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3868668, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Hotel Bildungszentrum 21 AG, in Basel, CH-270.3.013.873-1, Missionsstr. 21, 4003 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.03.2007, 28.03.2007.
Zweck:
Betrieb des Seminarhotels Bildungszentrum 21 im Missionshaus in Basel als Begegnungsplattform und Dienstleistung von mission 21 - evangelisches missionswerk basel. Die Gesellschaft kann Unternehmen erwerben oder sich daran beteiligen sowie Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Sacheinlage:
Geschäftsbereich Seminarhotel Bildungszentrum 21 des im Handelsregister eingetragenen Vereins mission 21 - evangelisches missionswerk basel, in Basel, gemäss Vertrag vom 16.03.2007 und Bilanz per 31.12.2006 mit Aktiven von CHF 1'056'122.23 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 854'325.65, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Eingeschriebene Briefe an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Blunier, Stefan, von Trub, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buol, Hans-Beat, von Davos, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haas, Monika, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strub, Madeleine, von Läufelfingen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, Revisionsstelle.