Auskünfte zu Ulrich Gysin
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ulrich Gysin
Publikationsnummer: HR02-1005759126, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Gysin Asiko AG, in Böckten, CHE-327.073.157, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2021, Publ. 1005365613).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysin, Ulrich, von Tecknau, in Dornach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herbst, Christian, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1906771, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Paul Gysin Stahl- und Apparatebau AG, in Böckten, CHE-107.287.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2008, S. 5, Publ. 4665748).
Statutenänderung:
10.12.2014.
Firma neu:
PG-Immobilien AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Liegenschaften sowie das Halten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilung an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per e-Mail. Gemäss Erklärung vom 10.12.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
B & T Revisions AG (CH-270.3.012.962-8), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gysin, Ulrich, von Tecknau, in Dornach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Tecknau].
Publikationsnummer: 1101477, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Gysin Asiko AG, in Böckten, CH-280.3.016.994-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2013, Publ. 951611). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 26.06.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Baumann, Urs, von Reinach BL, in Reinach BL, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gysin, Markus, von Tecknau, in Zeglingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Gysin, Ulrich, von Tecknau, in Dornach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Jecker, Eric, von Bonfol, in Anwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stephan Revisions AG (CH-280.3.910.548-5), in Muttenz, Revisionsstelle.