Auskünfte zu Peter Gysi
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Gysi
Publikationsnummer: 6367434, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Gewerbetreuhand AG Treuhandstelle des Gewerbeverbandes der Stadt Bern, in Bern, CH-035.3.009.694-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2008, S. 4, Publ. 4706274).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysi, Peter, von Bern und Buchs AG, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5772144, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS), in Zollikofen, CH-053.6.002.330-9, Verein (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2010, S. 5, Publ. 5598666).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysi, Peter, von Bern und Buchs AG, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kambly-Kallen, Ursula E., von Zürich, in Trubschachen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4368054, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
pic trading ag, bisher in Meisterschwanden, CH-092.3.002.110-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2005, S. 1).
Statutenänderung:
21.02.2008.
Firma neu:
SCHEPAG AG.
Sitz neu:
Herdern.
Domizil neu:
Im Püntli 2, 8535 Herdern.
Zweck neu:
Planung, Abwicklung und Erschliessung von Baugrundstücken, Planung und Realisierung von Bauvorhaben sowohl als Generalunternehmung wie auch als Bauleitung. Alle Arbeiten können in Eigenleistung oder im Auftrage Dritter ausgeführt werden, sowie alle Dienstleistungen im Bereich Informatik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art in irgendeiner Form beteiligen oder selbst solche Unternehmen gründen.
Aktienkapital:
CHF 120'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.--.
Aktien:
120 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Gestrichene Personen und Unterschriften:
Steinmann, Urs, von Lauperswil und Thun, in Spiez, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Burg, Peter, von Balsthal, in Meisterschwanden, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gysi, Peter, von Buchs AG, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
unico thun ag (CH-092.3.001.054-6), in Thun, Revisionsstelle [wie bisher];
Schellenbaum, Roger, von Kirchberg SG, in Herdern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.