Auskünfte zu Martin Walter Gygax
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Martin Walter Gygax
Publikationsnummer: HR02-1005882914, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Genossenschaft WeitWandern, in Aeschi bei Spiez, CHE-105.646.517, Genossenschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2017, Publ. 3581441).
Statutenänderung:
15.06.2023.
Sitz neu:
Spiez.
Domizil neu:
c/o Volkswirtschaft Berner Oberland, Thunstrasse 34, 3700 Spiez.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Die Statuten enthalten keine Beitrags- oder Leistungspflichten mehr.] [gestrichen: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Markus, von Frutigen, in Aeschi bei Spiez, Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Stephan, von Frutigen, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüfenacht BE (Worb), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär];
Schäfer, Sabine, von Bowil, in Oberried am Brienzersee, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Langnau im Emmental, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Gygax, Martin Walter, von Seeberg, in Solothurn, Mitglied der Verwaltung, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Hehlen, Jörg Michael, von Boltigen, in Latterbach (Erlenbach im Simmental), Mitglied der Verwaltung, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005625994, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
SZZ Sportzentrum Zuchwil AG, in Zuchwil, CHE-108.035.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2022, Publ. 1005559444).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gygax, Martin, von Seeberg, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004814732, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Schweizerischer Orientierungslauf-Verband (SOLV), in Olten, CHE-113.712.441, Verein (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2019, Publ. 1004705141).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gygax, Martin, von Seeberg, in Solothurn, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gmür, Christopher Martin, von Amden, in Rapperswil-Jona, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.