Auskünfte zu Martin Guyer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Martin Guyer
Publikationsnummer: 3583818, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Genossenschaft Collegium Alpinum, in Braunwald, CH-160.5.004.438-3, Erwerb, Umbau, Unterhalt und gemeinnützigen Betrieb von Bildungsstätten, Genossenschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2006, S. 8, Publ. 3416902).
Firma neu:
Genossenschaft Collegium Alpinum in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.09.2006 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Jean Martin Steinmann, Feldstrasse 19, 8867 Niederurnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schäke, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hefti, Ruth, von Braunwald und Zürich, in Braunwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hermann, Markus, von Fläsch, in Braunwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Metzenthin, Marianne, von Zollikon und Zürich, in Zollikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Guyer, Martin, von Rüti ZH, in Rüti ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinmann, Jean Martin, von Niederurnen, in Niederurnen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Hagelberger, Robert, von Braunwald, in Braunwald, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2873592, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Genossenschaft Collegium Alpinum, in Braunwald, CH-160.5.004.438-3, Hunduren, 8784 Braunwald, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.03.2005, 3.06.2005.
Zweck:
Erwerb, Umbau, Unterhalt und gemeinnützigen Betrieb von Bildungsstätten. Die Genossenschaft äufnet einen Stipendienfonds, der aus dem Reingewinn der Genossenschaft und Zuwendungen gespiesen wird, und es Erziehungsberechtigten aus finanziell schwachen Verhältnissen gestatten soll, ihren Kindern den Besuch der Bildungsstätte zu ermöglichen. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Immobilien im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern.
Anteilscheine:
Namenanteilscheine zu CHF 500.--.
Haftung/Nachschusspflicht:
Beschränkte Nachschusspflicht jedes Genossenschafters bis zum Betrage der von ihm übernommenen Anteilscheine.
Pflichten:
Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu CHF 500.-- zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Schäke, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinmann, Jean Martin, von Niederurnen, in Niederurnen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schäke, Luise, von Zürich, in Maur, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hefti, Ruth, von Braunwald und Zürich, in Braunwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hermann, Markus, von Fläsch, in Braunwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Metzenthin, Marianne, von Zollikon und Zürich, in Zollikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Guyer, Martin, von Rüti ZH, in Rüti ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.