Auskünfte zu Bartholome Gujan
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Bartholome Gujan
Publikationsnummer: 6261224, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Genossenschaft für landwirtschaftliches Bauen Prättigau, in Jenaz, CH-350.5.000.401-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 250 vom 30.12.2003, S. 12, Publ. 2053182).
Statutenänderung:
23.06.2011.
Firma neu:
Genossenschaft für ländliches Bauen Prättigau (GLB Prättigau).
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Bestimmungen zur persönlichen Haftung sind aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Haftung: Unbeschränkte und solidarische Haftung der Genossenschafter. Ohne Nachschusspflicht.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Pflichten: Jedes Mitglied hat einen Anteilschein zu übernehmen sowie einen Jahresbeitrag zu bezahlen.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen in schriftlicher Form (Brief, E-Mail, Publikation im Bezirksamtsblatt). Gemäss Erklärung vom 28.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Florin-Gadmer, Christian, von Klosters-Serneus, in Klosters-Serneus, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Disch, Luzi, von Schiers, in Luzein, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Simon, Erhard, von Furna, in Furna, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Risch, Hans, von Conters im Prättigau, in Conters im Prättigau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gujan, Bartholome, von Fideris, in Fideris, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Luzi, Valentin, von Jenaz, in Jenaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fausch, Lorenz, von Seewis im Prättigau, in Seewis im Prättigau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roffler, Johann Ulrich, von Grüsch, in Luzein, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jenny, Josias, von Tschiertschen-Praden, in Klosters (Klosters-Serneus), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Rolf, von Untervaz, in Untervaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aebli, Andrea, von Seewis im Prättigau, in Seewis im Prättigau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Genossenschaft für landwirtschaftliches Bauen Prättigau, in Jenaz , Genossenschaft (SHAB Nr.238 vom 11.10.1973 S.2741).
Domizil neu:
7233 Jenaz.
Verwaltungsdomizil:
c/o Simon Erhard, 7232 Furna.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathys-Davatz, Christian, von Valzeina, in Valzeina, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reidt-Mathis, Christian, von Schiers, in Küblis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mathys- Kastli, Hans, von Luzein, in Buchen Gde. Luzein, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roffler-Flury, Joos, von Furna, in Furna, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gillardon, Kaspar, von Fanas, in Fanas, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fausch, Lorenz, von Seewis im Prättigau, in Seewis im Prättigau, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simon, Erhard, von Furna, in Furna, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Risch, Hans, von Conters im Prättigau, in Conters im Prättigau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gujan, Bartholome, von Fideris, in Fideris, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Niggli, Nikolaus, von Grüsch, in Grüsch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Luzi, Valentin, von Jenaz, in Jenaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.