Auskünfte zu Immanuel Gürtler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Immanuel Gürtler
Publikationsnummer: 4009938, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Stirling Systems AG, in Schaffhausen, CH-290.3.014.719-0, Entwicklung und Vermarktung von Systemen zur effizienten Energiewandlung, welche vorwiegend auf dem thermodynamischen Stirlingprozess basieren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2006, S. 11, Publ. 3209134).
Statutenänderung:
27.06.2007.
Aktienkapital neu:
CHF 1'180'000.-- [bisher: CHF 693'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'041'400.--.
Aktien neu:
118'000 Namenaktien zu CHF 10.-- [bisher: 69'300 Namenaktien zu CHF 10.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gürtler, Immanuel, von Zürich, in Menzingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Michael, von Deutschland, in Hagenthal-le-bas (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Gabriel, von Jona, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mengelt, Rolf, von Splügen, in Pfäffikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2822880, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Stirling Systems AG, in Schaffhausen, CH-290.3.014.719-0, Entwicklung und Vermarktung von Systemen zur effizienten Energiewandlung, welche vorwiegend auf dem thermodynamischen Stirlingprozess basieren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2004, S. 12, Publ. 2585300).
Statutenänderung:
11.04.2005. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Philipp, von Liestal, in Embrach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gürtler, Immanuel, von Zürich, in Menzingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter];
Loretan, Dr. Michael, von Leukerbad, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2585300, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Stirling Systems AG, in Schaffhausen, CH-290.3.014.719-0, Entwicklung und Vermarktung von Systemen zur effizienten Energiewandlung, welche vorwiegend auf dem thermodynamischen Stirlingprozess basieren. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2004, S. 9, Publ. 2499498).
Statutenänderung:
1.12.2004.
Aktienkapital neu:
CHF 368'000.-- [bisher: CHF 128'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 368'000.--.
Aktien neu:
36'800 Namenaktien zu CHF 10.-- [bisher: 12'800 Namenaktien zu CHF 10.--].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich oder nach Ermessen des Verwaltungsrates durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loretan, Dr. Michael, von Leukerbad, in Schaffhausen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlegel, Dr. Andreas, von Wartau, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauter, Werner, von Arbon, in Flurlingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Kamber, Urs, von Balsthal, in Herbligen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gürtler, Immanuel, von Zürich, in Menzingen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.