Auskünfte zu Theodor Güntert
Neueste SHAB-Meldungen: Theodor Güntert
Publikationsnummer: 6866294, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Josef Anton Häfliger-Stiftung, in Basel, CH-270.7.001.104-3, Stiftung (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2009, S. 8, Publ. 5182818).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) [Eintrag von Amtes wegen auf Grund des Staatsvertrages zwischen den Kantonen BS und BL über die BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel vom 08./14.06.2011].
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben zur Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziegler, Helen, von Basel, in Münchenstein, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Kuratoriums mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kessler, Dr. Michael Lukas, von Basel und Quarten, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Kuratoriums und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Surber, Dr. Christian, von Zürich, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Kuratoriums und Schriftführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Güntert, Prof. Dr. Theodor, von Basel, in Böckten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Kuratoriums ohne Zeichnungsberechtigung];
Krayer, Dr. Georg, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Kuratoriums ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: 6252198, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
PK-Insights GmbH, in Böckten, CH-280.4.014.914-5, Gellenrainweg 11, 4461 Böckten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.07.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Consultingdienstleistungen im Bereich der Arzneimittelentwicklung wie Dateninterpretationen, Projektbeurteilungen, Erstellen von Projektplänen, Entwicklungsstrategien, sowie Unterstützung bei fachspezifischer firmen-interner und -externer Weiterbildung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 07.07.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Güntert, Prof. Dr. Theodor, von Basel und Mumpf, in Böckten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Josef Anton Häfliger-Stiftung, in Basel, Stiftung (SHAB Nr. 69 vom 23.03.1985, S. 1127).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mez, Lydia, von Basel, in Riehen, Mitglied des Kuratoriums und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Linde, Prof. Dr. Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Mitglied des Kuratoriums und Schriftführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Dr. Michael Lukas, von Basel und Quarten, in Basel, Mitglied des Kuratoriums und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Surber, Dr. Christian, von Zürich, in Basel, Mitglied des Kuratoriums und Schriftführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Güntert, Prof. Dr. Theodor, von Basel, in Böckten, Mitglied des Kuratoriums, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krayer, Dr. Georg, von Basel, in Basel, Mitglied des Kuratoriums, ohne Zeichnungsberechtigung.