Auskünfte zu Dinko Gudelj
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dinko Gudelj
Publikationsnummer: HR02-1004633600, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Zipangu AG, in Zug, CHE-114.074.399, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2019, Publ. 1004588602).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gudelj, Dinko, kroatischer Staatsangehöriger, in Zagreb (HR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004633555, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Compact Plus AG, in Zug, CHE-418.470.413, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2019, Publ. 1004589645).
Domizil neu:
Rigistrasse 2, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dragicevic, Damir, kroatischer Staatsangehöriger, in Ozalj (HR), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gudelj, Dinko, kroatischer Staatsangehöriger, in Zagreb (HR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elia, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004589645, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Beopetrol AG, in Baar, CHE-418.470.413, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2019, Publ. 1004545244).
Statutenänderung:
01.03.2019.
Firma neu:
Compact Plus AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Compact Plus SA) (Compact Plus Ltd).
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o Libra Trust AG, Rigistrasse 2, 6300 Zug. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Radulovic, Dario, von Wil (SG), in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elia, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Bremgarten (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dragicevic, Damir, kroatischer Staatsangehöriger, in Ozalj (HR), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit Radulovic, Dario];
Gudelj, Dinko, kroatischer Staatsangehöriger, in Zagreb (HR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit Radulovic, Dario].