Auskünfte zu Christoph Robert Gsell
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christoph Robert Gsell
Publikationsnummer: HR01-1005848607, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Gsebo Immobilien AG, in Zug, CHE-285.461.333, Unterleh 14, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.09.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Erwerb, Halten und Entwicklung, Überbauung, Verwaltung, Verkauf, Miete und Vermietung und Verpachtung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche erwerben, neu errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 18.09.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bossart, Dr. Jacques Charles, von Zürich, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gsell, Christoph Robert, von Egnach, in Wetzikon (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3001081, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MiAdelita GmbH, in Wädenswil, CHE-111.694.513, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 29.11.2012, Publ. 6953278).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Drugowitsch, Michael, von Walchwil, in Einsiedeln, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 139 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Aall, Christian Bergengren, amerikanischer Staatsangehöriger, in Einsiedeln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 61 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gsebo Holding AG (CHE-466.567.972), in Lachen, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gsell, Christoph, von Egnach, in Wetzikon ZH, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bossart, Jacques, von Zürich, in Zug, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2952875, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Gsebo Holding AG, in Lachen, CHE-466.567.972, St. Gallerstrasse 86, 8853 Lachen SZ, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.07.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere in der Lebensmittelbranche, die Finanzierung von Gesellschaften, die Gründung von Tochtergesellschaften im In- und Ausland sowie die Ausübung aller weiteren, damit zusammenhängenden oder im Interesse der Gesellschaft stehenden Tätigkeiten, inklusive Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Agenturen errichten, Patente und Lizenzen erwerben, halten und veräussern und alle Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 7.7.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bossart, Dr. Jacques Charles, von Zürich, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gsell, Christoph Robert, von Egnach, in Wetzikon ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.