Auskünfte zu Lothar Griesser
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Lothar Griesser
Publikationsnummer: HR02-1005443833, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Büeli Holzverarbeitung AG, in Hüntwangen, CHE-102.497.899, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 31.12.2012, S.0, Publ. 6996682).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heil, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Griesser, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Klettgau (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Griesser, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Klettgau (DE), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gamp, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Klettgau (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Griesser, Dustin, deutscher Staatsangehöriger, in Hohentengen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Matzinger, Stefan, von Rafz, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5449144, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 252 vom 29.12.2009, S. 40, publizierten TR-Eintrag Nr. 50'349 vom 22.12.2009. Büeli Holzverarbeitung AG, in Bülach, CH-020.3.904.442-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2009, S. 40, Publ. 5418378).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Griesser, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Klettgau (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [nicht: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Griesser, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Klettgau (DE), mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5418378, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Büeli Holzverarbeitung AG, in Bülach, CH-020.3.904.442-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2009, S. 24, Publ. 4933450).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burev GmbH, in Bülach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ITS Treuhand AG (CH-020.3.914.081-7), in Bassersdorf, Revisionsstelle;
Griesser, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Klettgau (DE), mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].