Auskünfte zu Wolfgang Grether
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Wolfgang Grether
Publikationsnummer: 3757171, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Badisches Weinhaus Schweiz GmbH, in Reinach (BL), CHE-112.941.683, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2012, Publ. 6789832).
Firma neu:
Badisches Weinhaus Schweiz GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.07.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grether, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Schliengen (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bär, Urs, von Basel, in Reinach (BL), Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6789832, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Badisches Weinhaus Schweiz GmbH, in Reinach BL, CH-280.4.009.695-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 130 vom 06.07.2012, S. 0, Publ. 6755380).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grether, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Schliengen (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 5984760, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Badisches Weinhaus Schweiz GmbH, in Reinach BL, CH-280.4.009.695-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2010, S. 8, Publ. 5610044).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ALDE GOTT Winzer eG, in Sasbachwalden (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Slabi, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Seefeld (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weinkellerei Markgräflerland GmbH (HRB 300746), in Müllheim (DE), Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher:Weinkellerei Markgräflerland GmbH, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Grether, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Schliengen (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.