Auskünfte zu Alessandro Graps
Neueste SHAB-Meldungen: Alessandro Graps
Publikationsnummer: HR02-1005865407, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Bluestar Capital GmbH, bisher in Luzern, CHE-396.693.061, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2021, Publ. 1005300940).
Statutenänderung:
09.10.2023.
Sitz neu:
Beckenried.
Domizil neu:
Kirchweg 33, 6375 Beckenried.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graps, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Beckenried, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Luzern].
Publikationsnummer: HR02-1005300940, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Bluestar Capital GmbH, in Luzern, CHE-396.693.061, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2021, Publ. 1005283599).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Conte, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Ozzano dell'Emilia (IT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 99 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graps, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 101 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR01-1004598737, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
JouleHub GmbH, in Luzern, CHE-396.693.061, Schädrütihalde 16, 6006 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.03.2019.
Zweck:
Entwicklung, Projektierung, Herstellung, Installation und Vertrieb von Systemen, Maschinen, Apparaten und technischen Produkten jeglicher Art, insbesondere in der Branchen der Energie- und Automatisierungstechnik, Robotik und Mechatronik;
Projektierung, Produktion und Verkauf von elektronischen Leiterplatten;
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Informationstechnologie, Kommunikation, Management und Akquisition;
Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Betriebsstätten-Grundstücken, Wertschriften und anderen Immaterialgüterrechten;
Aufnahme und Gewährung von Darlehen;
Stellung von Garantien und anderen Sicherheiten;
Beteiligungen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 07.03.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Graps, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 101 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Conte, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Ozzano dell'Emilia (IT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 99 Stammanteilen zu je CHF 100.00.