Auskünfte zu Thomas Gottschalk
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Gottschalk
Publikationsnummer: 2121577, Handelsregister-Amt Zug, (170)
DT Power GmbH, in Zug, CHE-290.839.006, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2013, Publ. 1178415).
Firma neu:
DT Power GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.03.2015 aufgelöst.
Liquidationsdomizil:
c/o Joseph Meier Treuhand GmbH, Rathausgasse 5, 5402 Baden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Damerius, Laura, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joseph Meier Treuhand GmbH (CHE-113.405.269), in Baden, Liquidatorin;
Gottschalk, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1178415, Handelsregister-Amt Zug, (170)
DT Power GmbH, in Zug, CH-170.4.010.456-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 28.09.2012, Publ. 6868122).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Junghans, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Mettembert, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gottschalk, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Damerius, Laura, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Direktorin, mit Einzelunterschrift;
mobisol GmbH, in Berlin (DE), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 6868122, Handelsregister-Amt Zug, (170)
DT Power GmbH, in Zug, CH-170.4.010.456-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 10.08.2012, Publ. 6805624).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gottschalk, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift].