Auskünfte zu Mustafa Göcmen
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Mustafa Göcmen
Publikationsnummer: 6029644, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Gossau Market GmbH, in Gossau SG, CH-320.4.063.536-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2009, S. 20, Publ. 5077058).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Göcmen, Mustafa, türkischer Staatsangehöriger, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sarigül, Mehmet, türkischer Staatsangehöriger, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 5077058, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Basak Market GmbH, in Gossau SG, CH-320.4.063.536-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 27.06.2008, S. 13, Publ. 4546890).
Statutenänderung:
14.05.2009.
Firma neu:
Gossau Market GmbH.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sahin, Hüseyin Caglar, türkischer Staatsangehöriger, in Frick, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Göcmen, Mustafa, türkischer Staatsangehöriger, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 3214630, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
SAN-ELPA Wil GmbH, bisher in Wil SG, CH-320.4.052.577-4, Import von und Handel mit Lebensmitteln usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2005, S. 12, Publ. 2729794).
Statutenänderung:
19.01.2006.
Firma neu:
Di Conti GmbH.
Sitz neu:
Altstätten.
Domizil neu:
Kapellweg 10, 9464 Lienz.
Zweck neu:
Handel mit und Vermittlung von Waren aller Art im In- und Ausland, sei es in eigenem Namen und für eigene Rechnung, sei es unter dem Namen und für die Rechnung Dritter;
Führen oder Vermieten von Betrieben im Bereich Gastronomie, Autogaragen, Reisebüros und Restaurationsbetrieben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Göcmen, Mustafa, türkischer Staatsangehöriger, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--;
Celik, Halil, türkischer Staatsangehöriger, in Wil SG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--;
Celik, Bayram, türkischer Staatsangehöriger, in Wil SG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gächter, Manfred, von Rüthi SG, in Lienz (Altstätten), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.