Auskünfte zu Ron Gmür
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ron Gmür
Publikationsnummer: HR02-1005345172, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 231 vom 26.11.2021 publizierten TR-Eintrag Nr. 48763 vom 23.11.2021 Katter Unternehmungen AG, in Wila, CHE-103.875.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2021, Publ. 1005342972).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gmür, Ron, von Quarten, in Uzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: HR02-1005342972, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Katter Unternehmungen AG, in Wila, CHE-103.875.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2008, S.24, Publ. 4707122).
Statutenänderung:
19.11.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Immobiliendienstleistungen, insbesondere die Verwaltung, Vermittlung, Kauf und Verkauf von Liegenschaften und Grundstücken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 5'000 Namenaktien zu CHF 10.00 ((Stimmrechtsaktien)) und 500 Namenaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gmür, Fritz, von Quarten, in Wila, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Katter-Eberle, Esther, von Matzingen, in Kirchberg (SG), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Matzingen];
Gmür, Steve, von Wila, in Wila, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Quarten, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Sachs, Jenny, von Quarten, in Matzingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gmür, Ron, von Quarten, in Uzwil, Mitglied des Verwaltungsrates.