Auskünfte zu Karin Gmür
Einträge zum Namen Karin Gmür
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Karin Gmür
Publikationsnummer: HR02-1005259266, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Swisstec GmbH, bisher in Wil (SG), CHE-108.702.187, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 19.04.2010, Publ. 5591414).
Statutenänderung:
02.07.2021.
Firma neu:
BLV 1618 GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Talacker 41, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Bau- und Renovationsarbeiten, Import und Export sowie den Handel von und mit Waren aller Art sowie, insbesondere von Merchandising-Artikeln. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gmür, Christian R., von Amden, in Wil (SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Gmür, Karin, von Amden, in Wil (SG), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Royer, Sébastien Claude Fabrice, französischer Staatsangehöriger, in Jussy, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Publikationsnummer: 5591414, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Swisstec GmbH, in Wil SG, CH-320.4.043.629-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2010, S. 16, Publ. 5555748).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gmür, Karin, von Amden, in Wil SG, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Krapf, Karin, von Gaiserwald].
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Wiltex AG, in W i l S G, Betrieb einer internationalen Textilagentur usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.1996, S. 3263).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gmür, Christian, von Amden in Wil SG, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Geschäftsführer];
Gmür, Karin, von Amden, in Wil SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift.