Auskünfte zu Reto Glarner
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Reto Glarner
Publikationsnummer: 2511881, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Schweizer Schneesportschule Braunwald Genossenschaft, in Glarus Süd, CHE-100.725.003, Genossenschaft (SHAB Nr. 204 vom 19.10.2012, Publ. 6896550).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glarner, Josef, von Glarus Süd, in Mollis (Glarus Nord), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kessler, Hansjürg, von Glarus Süd und Waldstatt, in Braunwald (Glarus Süd), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Maya, von Basel und Waldenburg, in Netstal (Glarus), Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zweifel Ortlieb, Ursula, von Glarus Süd, in Schwanden GL (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herger, Ernst, von Glarus Süd und Spiringen, in Tägerwilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Roland, von Glarus Süd, in Braunwald (Glarus Süd), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Glarner, Reto, von Glarus Süd, in Luchsingen (Glarus Süd), Vizepräsident und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift];
Blatter, Silvia, von Wattwil, in Braunwald (Glarus Süd), Aktuarin und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: von Wattwil, Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6896550, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Schweizer Schneesportschule Braunwald Genossenschaft, in Glarus Süd, CH-160.5.003.435-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2011, S. 0, Publ. 6288836).
Statutenänderung:
12.09.2012.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, eine Eintrittsgebühr von mindestens Fr. 500.-- zu entrichten.]. Mit Erklärung vom 08.10.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glarner, Reto, von Glarus Süd, in Luchsingen (Glarus Süd), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Herger, Ernst, von Glarus Süd und Spiringen, in Tägerwilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blatter, Silvia, von Wattwil, in Braunwald (Glarus Süd), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 6154958, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Schweizer Schneesportschule Braunwald, in Braunwald, CH-160.5.003.435-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2010, S. 10, Publ. 5629226).
Sitz neu:
Glarus Süd. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Mitlödi, Schwändi, Sool, Schwanden, Haslen, Luchsingen, Betschwanden, Rüti, Braunwald, Linthal, Engi, Matt und Elm zur Einheitsgemeinde Glarus Süd, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Süd von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glarner, Josef, von Glarus Süd, in Mollis (Glarus Nord), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:von Luchsingen, in Mollis];
Kessler, Hansjürg, von Glarus Süd und Waldstatt, in Braunwald (Glarus Süd), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Braunwald, in Braunwald];
Baumann, Maya, von Basel und Waldenburg, in Netstal (Glarus), Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Netstal];
Schuler, Balthasar, von Glarus Süd, in Braunwald (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Braunwald, in Braunwald];
Zweifel Ortlieb, Ursula, von Glarus Süd, in Schwanden GL (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Linthal, in Schwanden GL];
Glarner, Reto, von Glarus Süd, in Luchsingen (Glarus Süd), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Luchsingen, in Luchsingen];
Herger, Ernst, von Glarus Süd und Spiringen, in Tägerwilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Braunwald];
Blatter, Silvia, von Wattwil, in Braunwald (Glarus Süd), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Braunwald].