Auskünfte zu Rudolf gen. Ruedy Gitzelmann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Rudolf gen. Ruedy Gitzelmann
Publikationsnummer: 3563604, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
DKSH Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.924.102-7, Handel mit Waren aller Art, namentlich von Rohstoffen und Industrieprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2006, S. 22, Publ. 3314090).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binder, Colette, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gitzelmann, Rudolf, von Zürich, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dürr, Oliver, von Gams, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dannmeyer, Cornelia, von Basel, in Wangen SZ, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Althaus, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Reto, von Langnau im Emmental, in Neerach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Rohner, Christian Urs, von Walzenhausen, in Oberrieden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil];
Schweisfurth, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vangeenderhuysen, Pierre, von Huttwil, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2264662, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
DKSH Schweiz AG, Zweigniederlassung Lachen (DKSH Switzerland Ltd., Lachen Branch) (DKSH Suisse SA, Succursale Lachen) (DKSH Svizzera SA, Succursale Lachen), in Lachen, St. Gallerstrasse 86, 8853 Lachen, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
DKSH Schweiz AG.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Zürich.
Statuten Hauptsitz:
22.04.2004.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
14.06.1984 [letzte Publikation: SHAB Nr. 86 vom 05.05.2004, S. 21].
Zweck Hauptsitz:
Handel mit Waren aller Art, namentlich mit Rohstoffen und Industrieprodukten, technischen Produkten und Konsumgütern, in und mit allen Ländern sowie Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Verwaltung von Unternehmen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie Lizenzen und Patente erwerben, verwerten und veräussern.
Eingetragene Personen:
Wolle, Dr. Jörg, von Deutschland, in Herrliberg ZH, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tsering, Gonpo, von Ellikon an der Thur, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heller, Beat, von Zürich und Wil ZH, in Mönchaltorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strub, Dieter M.T., von Zürich, in Männedorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haberstich, Cornelia, von Interlaken, in Löhningen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gitzelmann, Rudolf, von Zürich, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vettiger, Markus, von Goldingen, in Wangen SZ, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Peter, von Knutwil, in Thörishaus, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mächler, Ulrich, von Vorderthal, in Tuggen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Bruno, von Horgen und Uetikon am See, in Erlenbach ZH, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederberger, Pius August, von Kriens und Dallenwil, in Ruswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
SiberHegner & Co AG, in Zürich, Handel mit Waren aller Art, namentlich von Rohstoffen und Industrieprodukten, technischen Produkten und Konsumgütern, in und mit allen Ländern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2002, S. 20, Publ. 317384).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gitzelmann, Rudolf, von Zürich, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Strub, Dieter M.T., von Zürich, in Männedorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Lindner, Erich, von Winterthur, in Unterstammheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien.