Auskünfte zu Luigi Giordano
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Luigi Giordano
Publikationsnummer: HR02-1004651056, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
GL International Transporte GmbH, in Grosswangen, CHE-113.863.063, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2015, S.0, Publ. 1975119).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giordano, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Laupen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Albert, von Berikon, in Grosswangen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1004651057, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
GL Transport GmbH, in Grosswangen, CHE-108.673.551, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2015, S.0, Publ. 2215513).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giordano, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Wald ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Albert, von Berikon, in Grosswangen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 1975119, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
A. Kocher Grenchen GmbH, mit Sitz in Luzern, in Luzern, CHE-113.863.063, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2015, Publ. 1928853).
Statutenänderung:
27.01.2015.
Firma neu:
GL International Transporte GmbH.
Sitz neu:
Grosswangen.
Domizil neu:
Klausenmatt 1, 6022 Grosswangen.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Transporte und Umzüge in der Schweiz und im Ausland;
Ausführung von Autoreparaturen, Autorecycling, Carrosserie- und Spenglerarbeiten an Fahrzeugen;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen;
Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 27.01.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kocher, Andrea, von Worben, in Leuzigen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 45'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CHE-400.489.838), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giordano, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Laupen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.