Auskünfte zu Torner Gilbert
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Torner Gilbert
Publikationsnummer: 5393264, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
INSIGMA AG, in Meggen, CH-100.3.027.266-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2009, S. 12, Publ. 5316358).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rabol, Lars, dänischer Staatsangehöriger, in Holte (DK), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gilbert, Torner, von Zürich, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Hans, von Stein am Rhein und Beringen, in Wohlen AG, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4004910, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
INSIGMA AG, in Meggen, CH-100.3.027.266-4, Handel mit und Vermittlung von Industrieanlagen und -produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2004, S. 8, Publ. 2484284).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gilbert, Torner, von Zürich, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kilchberg ZH].
Publikationsnummer: 2484284, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
INSIGMA AG, bisher in Luzern, CH-100.3.027.266-4, Handel mit und Vermittlung von Industrieanlagen und -produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 02.09.2003, S. 9, Publ. 1153290).
Statutenänderung:
9.09.2004.
Sitz neu:
Meggen.
Domizil neu:
Huobstrasse 5, 6045 Meggen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gilbert, Torner, von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gilber, Torner].