Auskünfte zu Silvio Martin Giannini
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Silvio Martin Giannini
Publikationsnummer: 1570497, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Children's Welfare VN eV, in Oberhelfenschwil, CHE-265.096.443, Verein (SHAB Nr. 105 vom 01.06.2012, Publ. 6700562).
Name neu:
Children's Welfare VN eV in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.03.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser-Lu, Liên Hoa, von Zürich, in Oberhelfenschwil, Präsidentin des Vorstandes und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Vorstandes mit Einzelunterschrift];
Giannini, Silvio Martin, von Zollikon, in Pfäffikon ZH (Pfäffikon), Mitglied des Vorstandes und Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 6700562, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Children's Welfare VN eV, in Oberhelfenschwil, CH-320.6.070.226-1, Verein (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2011, S. 0, Publ. 6409494).
Statutenänderung:
28.04.2012. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mesticky-Hug, Tittie Anita, von Zürich, in Oberhelfenschwil, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mesticky, Georg, von Zürich, in Oberhelfenschwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchmann, Mirjam, von Zürich, in Pfäffikon ZH (Pfäffikon), Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Giannini, Silvio Martin, von Zollikon, in Pfäffikon ZH (Pfäffikon), Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Giannini, Silvio, in Pfäffikon, Vizepräsident des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung]. [Behörliche Umbenennung].
Publikationsnummer: 6409494, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Children's Welfare VN eV, in Oberhelfenschwil, CH-320.6.070.226-1, Neckerstrasse 5, 9621 Oberhelfenschwil, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
27.05.2011.
Zweck:
Finanzierung von Projekten zur Unterstützung von Waisenkindern und schwerbehinderten Kindern aus armen Verhältnissen in Vietnam.
Mittel:
Mitgliederbeiträge und Spenden.
Organisation:
Generalversammlung, Vorstand von 3 oder mehr Mitgliedern und Rechnungsrevisoren.
Eingetragene Personen:
Hauser-Lu, Liên Hoa, von Zürich, in Oberhelfenschwil, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Giannini, Silvio, von Zollikon, in Pfäffikon, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mesticky-Hug, Tittie Anita, von Zürich, in Oberhelfenschwil, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Bruno, von Zürich, in Oberhelfenschwil, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mesticky, Georg, von Zürich, in Oberhelfenschwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.