Auskünfte zu Daniel Gerber
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Daniel Gerber
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1004858789, Handelsregister-Amt Bern
Fondation SEGECA, à Loveresse, CHE-107.520.554, fondation (No. FOSC 143 du 28.07.2014, p.0, Publ. 1636767).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gerber, Daniel, de Langnau im Emmental et Tramelan, à Les Reussilles (Tramelan), président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Abplanalp, Michel, de Cormoret, à Cormoret, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: de Langnau im Emmental, membre, sans droit de signature];
Löffel, Jean-Daniel, de Müntschemier, à Prêles (Plateau de Diesse), vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec un gérant [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux avec un gérant];
Hêche, Didier, de Moutier, à Loveresse, membre du conseil de fondation, gérant, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: membre et gérant, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Niederhauser, Yves, de Bowil, à La Tanne (Tavannes), membre du conseil de fondation, gérant, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: membre et gérant, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Liechti, Etienne Robert, de Landiswil, à Fornet-Dessous (Petit-Val), membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Publikationsnummer: 4094178, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Syndicat d'élevage du bétail bovin tacheté rouge de Mont-Tramelan, à Mont-Tramelan, CH-073.5.003.579-8, encourager l'élevage du bétail de la race tachetée rouge, en Suisse, société coopérative (FOSC no 21 du 03.02.1997, p. 725).
Nouvelle raison sociale:
Syndicat d'élevage du bétail bovin tacheté rouge de Mont-Tramelan en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 30.03.2007.
Personnes et signatures radiées:
Gerber, Ernest, de Langnau im Emmental, à Mont-Tramelan, président, avec signature collective à deux;
Bögli, Philippe, de Ochlenberg, à Mont-Tramelan, vice-président, avec signature collective à deux;
Gerber, Daniel, de Langnau im Emmental, à Mont-Tramelan, secrétaire-caissier, avec signature collective à deux;
Gerber, Bruno, de Langnau im Emmental, à Mont-Tramelan, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne:
Chatelain, Olivier, de Tramelan, à Mont-Tramelan, liquidateur, avec signature individuelle.
Publikationsnummer: 3932742, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Société de fromagerie de Les Reussilles, à Tramelan, CH-073.5.003.630-5, utiliser le mieux possible le lait disponible etc., société coopérative (FOSC no 139 du 21.07.2004, p. 4, publ. 2371122).
Nouvelle adresse:
c/o Fred Gerber, Président, 2723 Mont-Tramelan.
Personnes et signatures radiées:
Gerber, Daniel, de Langnau im Emmental, à Tramelan, secrétaire, avec signature collective à deux;
Gerber, Paul, de Langnau im Emmental, à Le Bémont JU, membre, sans droit de signature;
Scheidegger, Beat, de Sumiswald, à Les Reussilles (Tramelan), membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Gerber, Olivier, de Langnau im Emmental et Tramelan, à Les Reussilles (Tramelan), secrétaire, avec signature collective à deux;
Christen, Thierry, de Affoltern im Emmental, à Les Reussilles (Tramelan), assesseur, sans droit de signature;
Eisinger, Helmut, de Sigriswil, à La Chaux-d'Abel (Ferrière,La), assesseur, sans droit de signature;
Thiévent, Jean-Marie, de Soubey, à Les Reussilles (Tramelan), assesseur, sans droit de signature [précédemment: membre].