Auskünfte zu Christoph Gerber
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christoph Gerber
Publikationsnummer: 6626866, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Betterhomes AG, in Freienbach, CH-020.3.029.149-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2012, S. 0, Publ. 6544604).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Christoph, von Langnau im Emmental, in Bubikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoch, Lukas, von Fischenthal, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6265384, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Betterhomes AG, bisher in Zürich, CH-020.3.029.149-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2011, S. 0, Publ. 6071546).
Gründungsstatuten:
05.10.2005.
Statutenänderung:
30.06.2011.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Hurdnerstrasse 119, 8640 Hurden.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von Immobiliengeschäften sowie den Betrieb einer Service-Zentrale für Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Cyrill, von Wiedlisbach, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Binder, Erich, von Baldingen, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung (wie bisher);
Montemitro, Andreas Michael, von Eriswil, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung (wie bisher);
Abdel-Kader, Mahmoud (genannt Mido), von Langnau am Albis, in Horgen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Dvoracek, Robert, österreichischer Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Hasli Audit AG (CH-020.3.031.257-4), in Niederhasli, Revisionsstelle (wie bisher);
Ackle, Franziska, von Ueken und Biglen, in Rottenschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Hegetschweiler, Michael, von Obfelden, in Wettswil am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Gerber, Christoph, von Langnau im Emmental, in Bubikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Zweigniederlassung neu:
Visp (wie bisher);
Wil SG (wie bisher);
Basel (wie bisher);
Bern (CH-035.9.036.846-7) (wie bisher);
Lenzburg (CH-400.9.032.037-9) (wie bisher);
Luzern (CH-100.9.789.533-6) (wie bisher);
Camorino (CH-501.9.014.496-7) (wie bisher);
Chur (CH-350.9.001.054-6) (wie bisher);
Basel (CH-270.9.001.359-8) (wie bisher);
Ecublens VD (CH-550.1.086.223-5) (wie bisher)[gestrichen: Freienbach (CH-130.9.015.323-1)].