Auskünfte zu Beat Gerber
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Beat Gerber
Publikationsnummer: 1354689, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Käsereigenossenschaft Unterfrittenbach, in Rüderswil, CHE-108.785.167, Genossenschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2013, Publ. 931017).
Statutenänderung:
31.01.2014.
Sitz neu:
Lauperswil.
Domizil neu:
c/o Bruno Gerber, Ober Mörisegg 558, 3436 Zollbrück.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Beat, von Schangnau, in Zollbrück (Rüderswil), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Bruno, von Langnau im Emmental, in Zollbrück (Lauperswil), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident.
Publikationsnummer: 931017, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Käsereigenossenschaft Unterfrittenbach, in Rüderswil, CH-053.5.001.966-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2007, S. 4, Publ. 4034534).
Statutenänderung:
18.01.2013.
Domizil neu:
c/o Beat Gerber, Ober-Lehn 572, 3436 Zollbrück.
Zweck neu:
Sie bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch: eine möglichst vorteilhafte und rationelle Veredelung der Milch oder deren Verkauf sowie die Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen oder die Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften;
die allgemeine Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Milch und Milchprodukten sowie die Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen;
sie kann auch Grundeigentum erwerben und veräussern;
die Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Persönliche Haftung der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Haftung / Nachschusspflicht: Unbeschränkte solidarsiche persönliche Haftung jedes Genossenschafters.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Genossenschafter: schriftlich, E-Mail oder Inserate im Anzeiger. Gemäss Erklärung vom 07.03.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Löffel, Hans, von Hasle bei Burgdorf, in Rüderswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Gerber, Michael, von Langnau im Emmental, in Lauperswil (Zollbrück), Vizepräsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Sekretär.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geissbühler, Walter, von Lützelflüh, in Heimisbach (Trachselwald), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier [bisher: in Trachselwald (Heimisbach), Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Aeschlimann, Hans, von Langnau im Emmental, in Zollbrück (Lauperswil), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Badertscher, Walter, von Lauperswil, in Zollbrück (Lauperswil), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident [bisher: in Lauperswil];
Gerber, Beat, von Schangnau, in Zollbrück (Rüderswil), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident;
Züttel, Peter, von Müntschemier, in Heimisbach (Trachselwald), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Trachselwald (Heimisbach)].