Auskünfte zu Christian Geissler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Geissler
Publikationsnummer: 4040208, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
URSA Swiss GmbH, in St. Gallen, CH-320.4.053.968-0, Vertrieb von Dämmstoffprodukten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2006, S. 13, Publ. 3676994).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geissler, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Leipzig (DE), mit Einzelprokura;
Conde, Javier Garcia, spanischer Staatsangehöriger, in Sevilla (ES), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greuter, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Saarbrücken (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
König, Dr. Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Markranstädt (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 3676994, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
URSA Swiss GmbH, bisher in Biel/Bienne, CH-320.4.053.968-0, Vertrieb von Dämmstoffprodukten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2005, S. 4, Publ. 2853606).
Gründungsstatuten:
19.08.2003.
Statutenänderung:
6.11.2006.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
c/o Paul Kumschick Treuhand, Pestalozzistrasse 2, 9001 St. Gallen.
Zweck:
Vertrieb von Dämmstoffprodukten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, Grundeigentum erwerben oder veräussern sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greuter, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Kuhn, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in München (D), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uralita Holding B.V., in Amsterdam (NL), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [wie bisher];
Petitpierre, Etienne, von Neuchâtel und Couvet, in Bottmingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Geissler, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Leipzig (DE), mit Einzelprokura [wie bisher];
Conde, Javier Garcia, spanischer Staatsangehöriger, in Sevilla (ES), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Holland, Heinz-Jakob, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2853606, Handelsregister-Amt Bern, (36)
URSA Swiss GmbH, in Biel/Bienne, CH-320.4.053.968-0, Vertrieb von Dämmstoffprodukten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2005, S. 4, Publ. 2795364).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geissler, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Leipzig (DE), mit Einzelprokura.