Auskünfte zu Margot Gehring
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Margot Gehring
Publikationsnummer: 3772478, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Spandex AG, in Rümlang, CH-020.3.924.608-8, Handel mit und Vertrieb von selbstklebenden Folien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2006, S. 23, Publ. 3207184).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehring, Margot, von Buchberg, in Wangen-Brüttisellen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberholzer, Mario, von Goldingen, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wassmer, Daniel, von Suhr, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 2749274, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Avery Dennison Holding AG (Avery Dennison Holding SA) (Avery Dennison Holding Ltd), Sitz [bisher: Zürich ], CH-020.3.908.530-8, Erwerb, Errichtung, Finanzierung und Verwaltung von Beteiligungen im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 26.06.2003, Seite 21).
Statutenänderung:
08.03.2005.
Sitz Neu:
Steinhausen.
Domizil Neu:
Hinterbergstrasse 22, 6330 Cham.
Zweck:
Erwerb, Errichtung, Finanzierung und Verwaltung von Beteiligungen im In- und Ausland, insbesondere auf dem Gebiete von Unternehmen für die Herstellung sowie den Vertrieb von chemischen Produkten und Selbstklebeartikeln, sowie Vergabe von Lizenzen.
Aktienkapital Bisher:
CHF 100'000.
Liberierung:
CHF 100'000, 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.
Publikationsorgan Bisher:
SHAB.
Eingetragene Personen Bisher:
Keller, Paul, Heimat Berg TG, in Gottlieben, Mitglied mit Einzelunterschrift;
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Müller, Dr. Thomas, Heimat Winterthur, Bussnang, in Zug, Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Geändert:
van Schoonenberg, Robert, Heimat Vereinigte Staaten, in La Canada-Flintridge (US), Präsident mit Einzelunterschrift [bisher: in Pasadena (US)].
Gelöscht:
[Gehring, Margot, Heimat Buchberg, in Dübendorf, Prokuristin mit Einzelprokura].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Spandex AG, in Rümlang, Handel und Vertrieb von selbstklebenden Folien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.1995, S. 5068).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Achern (BRD), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehring, Margot, von Buchberg, in Wangen-Brüttisellen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Keller, Roland, von Wettswil am Albis, in Wettswil am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien.