Auskünfte zu Agathe Gehrig
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Agathe Gehrig
Publikationsnummer: 4052379, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
DG Freiraum GmbH, in Buttisholz, CHE-104.925.357, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 25.04.2012, Publ. 6652672).
Statutenänderung:
06.02.2018.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
c/o Catherine Spinnler, Hochrütistrasse 30, 6005 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehrig, Agathe, von Buttisholz, in Buttisholz, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gürber, Daniel, von Eschenbach (LU), in Giswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spinnler, Catherine, von Liestal, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 6652672, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
DG Freiraum GmbH, in Eschenbach LU, CH-100.4.021.912-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2010, S. 10, Publ. 5901430).
Statutenänderung:
09.03.2012.
Sitz neu:
Buttisholz.
Domizil neu:
c/o Agathe Gehrig, Dönihus, 6022 Grosswangen.
Zweck neu:
Vermietung und Vermittlung von Räumen für sportliche Aktivitäten und Anlässe sowie Organisation und Durchführung von Sport- und Freizeitanlässen aller Art;
Handel mit Waren und Getränken aller Art;
Beteiligungen;
Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Lizenzen, Grundstücken und Immobilien.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen brieflich oder per E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gürber, Konstantin, von Eschenbach LU, in Eschenbach LU, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrig, Agathe, von Buttisholz, in Buttisholz, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gürber, Daniel, von Eschenbach LU, in Giswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Eschenbach LU, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].