Auskünfte zu Jean-Marc Gauye
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jean-Marc Gauye
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1004894083, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Proportes et Machines SA, à Sion, CHE-106.003.658, société anonyme (No. FOSC 54 du 19.03.2013, p.0, Publ. 7110488).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gauye, Jean-Marc, de Hérémence, à Euseigne (Hérémence), administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Parchet, Michel, de Vouvry, à Sion, administrateur unique, avec signature individuelle.
Publikationsnummer: 5355938, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Leteygeon SA, à Hérémence, CH-626.3.000.947-2, société anonyme (FOSC no 50 du 13.03.2007, p. 16, publ. 3836442).
Personnes et signatures radiées:
Dayer, Joseph, d'Emile, de Hérémence, à Hérémence, administrateur, sans droit de signature;
Mudry, François, de Lens et Sion, à Sion, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire hors-conseil;
Gauye, Jean-Marc, de Hérémence, à Euseigne (Hérémence), administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Dayer, Grégoire, de Hérémence, à Sion, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire hors-conseil;
Bovier, Régis, de Hérémence, à Hérémence, administrateur, sans droit de signature;
Dayer, Marielle, de Hérémence, à Hérémence, administratrice, sans droit de signature.
Publikationsnummer: 4350440, Handelsregister-Amt Wallis
Proportes et Machines SA, précédem. à Vex, CH-626.3.001.237-4, société anonyme (FOSC no 112 du 13.06.2006, p. 17, publ. 3414824).
Modification des statuts:
12.02.2008.
Nouveau siège:
Sion.
Nouvelle adresse:
Route de Bramois, 1950 Sion.
Personne et signature radiée:
Nendaz, Jean-Michel, de Hérémence, à Vex, secrétaire, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne:
Gauye, Jean-Marc, de Hérémence, à Euseigne (Hérémence), administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: président]. [Modification des statuts sur un point non soumis à publication].