Auskünfte zu Jocelyne Gasser
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jocelyne Gasser
Publikationsnummer: HR02-1005609910, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Gasser Holding SA, in Zug, CHE-103.154.137, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2022, Publ. 1005491394).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Maurice, von Hallau, in Lucens, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Joëlle, von Hallau, in Châtillon (FR), Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Françoise, von Kaltbrunn, in Zivinice (BA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Gasser, Jocelyne, von Hallau, in Estavayer, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lucens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Gasser, Laure, von Hallau, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giroud, Norbert, von Siviriez, in Estavayer-le-Lac, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Publikationsnummer: 922967, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Gasser Holding SA, in Zug, CH-170.3.002.615-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2010, S. 26, Publ. 5461712).
Statutenänderung:
10.06.2013.
Aktien neu:
3'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 3000 Inhaberaktien zu CHF 50.00, 15000 vinkulierte Namenaktien (SRA) zu CHF 10.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der 'Prerisa SA' in Lucens und 2 Stammanteile von je CHF 10'000.00 der 'Amicot Sàrl', in Lucens, gemäss Sacheinlagevertrag vom 06.03.1990 zum Preise von CHF 220'000.00, welcher voll auf das Erhöhungskapital angerechnet wird].
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Brigitte, von Hallau, in Lucens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Alain, von Hallau, in Châbles, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bellerive VD];
Gasser, Jocelyne, von Hallau, in Lucens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gasser, Françoise, von Kaltbrunn, in Lucens, Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten und Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Sekretärin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien und Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Giroud, Norbert, von Siviriez, in Estavayer-le-Lac, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt Zug, (170)
Gasser Holding SA, Sitz Zug, Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen an Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.178 vom 14.09.1994, S.5102).
Statutenänderung:
28.08.1997.
Aktienkapital Geändert:
CHF300000.
Liberierung:
CHF300000, 3000 Inhaberaktien zu CHF50. 15000 vinkulierte Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF10 [bisher: 3000 Namenaktien zu CHF100]. Löschung der statutarischen Sacheinlage und -übernahmebestimmung [bisher: Die im Sacheinlagevertrag vom 09.10.1980 näher bezeichneten Aktien zum Preise von CHF52339 wovon CHF50000 auf das Aktienkapital angerechnet werden. CHF2339 werden dem Sacheinleger gutgeschrieben].
Bemerkungen Neu:
Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Eingetragene Personen Geändert:
Gasser, Jocelyne, Heimat Hallau, in Lucens, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Gasser, Françoise, Heimat Kaltbrunn, in Lucens, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Gasser, Brigitte, Heimat Hallau, in Lucens, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Gasser, Alain, Heimat Hallau, in Lucens, Vize-Präsident und Direktor mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Direktor mit Einzelunterschrift].