Auskünfte zu Walter Gass
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Walter Gass
Publikationsnummer: 3078337, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Chili AG, in Möhlin, CHE-100.638.203, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2016, Publ. 2953573).
Firma neu:
Chili AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.09.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gass, Walter, von Oltingen, in Oberdorf (BL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tozzo, Mirko, von Anwil, in Giebenach, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tozzo, Reto, von Anwil, in Gelterkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tozzo, Stefan, von Anwil, in Bubendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bachmann, Daniel, von Bottenwil, in Sissach, Mitglied der Geschäftsleitung, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied].
Publikationsnummer: 1665611, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Franz Hasenböhler AG, in Liestal, CHE-101.588.909, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2013, Publ. 936489).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gass, Walter, von Oltingen, in Oberdorf BL, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Mirko Tozzo oder Reto Tozzo oder Stefan Tozzo.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isenburg, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Verwaltungsrat;
LLK Revision AG (CHE-432.975.468), in Basel, Revisionsstelle [bisher: LLK Revision AG (CH-280.9.004.561-7)].
Publikationsnummer: 1622571, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Etraxa AG, in Hünenberg, CHE-113.791.699, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 12.09.2012, Publ. 6844782).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gass, Walter, von Oltingen, in Oberdorf BL, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tozzo, Mirko, von Anwil, in Giebenach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bubendorf].