Auskünfte zu René Gander
Einträge zum Namen René Gander
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: René Gander
Publikationsnummer: HR02-1004731451, Handelsregister-Amt Zug, (170)
L&M, Lifestyle & More GmbH, in Zug, CHE-113.660.838, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2016, S.0, Publ. 2896115).
Firma neu:
L&M, Lifestyle & More GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o RA lic.iur. Stephan Kamer, Poststrasse 14, 6300 Zug. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.07.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gander, René, von Beckenried, in Meggen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bilman, Dr. Engin, von Ellikon an der Thur, in Ellikon an der Thur, Liquidator, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4281253, Handelsregister-Amt Zug, (170)
finaLAB AG, in Zug, CHE-112.008.463, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2017, Publ. 3593027).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Bernhard, von Ebikon, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gander, David, von Beckenried, in Buchrain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gander, René, von Beckenried, in Wald (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Meggen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Schnabel, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Mettmenstetten, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2896115, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Elitelife Europe GmbH, bisher in Wangen-Brüttisellen, CHE-113.660.838, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2011, Publ. 6336564).
Gründungsstatuten:
15.05.2007.
Statutenänderung:
07.04.2016.
Firma neu:
L&M, Lifestyle & More GmbH.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Chamerstrasse 12C, 6300 Zug.
Zweck neu:
Erwerb, Halten und Verwalten sowie Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen der IT-Branche und des Media und Content-Entertainment. Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Verwaltung der Beteiligungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bilman, Irina, ukrainische Staatsangehörige, in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gander, René, von Beckenried, in Meggen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bilman, Dr. Engin, deutscher Staatsangehöriger, in Ellikon an der Thur, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wangen-Brüttisellen, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 260 Stammanteilen zu je CHF 100.00].