Auskünfte zu Paul Gäumann
Einträge zum Namen Paul Gäumann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Paul Gäumann
Publikationsnummer: HR02-1005480583, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Holz Region Kiesental GmbH, in Freimettigen, CHE-113.169.040, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2016, Publ. 2698683).
Firma neu:
Holz Region Kiesental GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Treuhand + Beratung Schwand AG, Schwand 3, 3110 Münsingen. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.05.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Andreas, von Biglen, in Freimettigen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ;
Gäumann, Paul, von Häutligen, in Häutligen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bangerter, Bruno, von Seedorf (BE), in Wahlendorf (Meikirch), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Niklaus, von Herbligen, in Herbligen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 7118426, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Holzverwertungs - Genossenschaft Niederhünigen-Stalden und Umgebung, in Niederhünigen, CH-035.5.010.178-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 155 vom 15.08.1997, S. 5870).
Statutenänderung:
23.01.2013.
Firma neu:
Holzverwertungsgenossenschaft Niederhünigen-Stalden und Umgebung in Liquidation. Gemäss Erklärung vom 08.03.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.01.2013 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Andreas Moser, Bächlimattstrasse 5, 3510 Freimettigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Peter, von Langnau im Emmental, in Niederhünigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Glauser, Hanspeter, von Muri bei Bern, in Häutligen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Joss, Ulrich, von Konolfingen, in Gysenstein, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Künzi, Fritz, von Mirchel, in Konolfingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lehmann, Hans, von Oberdiessbach, in Oberdiessbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lehmann, Werner, von Langnau im Emmental, in Tägertschi, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oberli, Fritz, von Rüderswil, in Oberhünigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stucki, Anton, von Konolfingen, in Stalden im Emmental, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Künzi, Peter, von Jaberg, in Ursellen, Mitglied und 2. Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung;
Künzli, Daniel, von Bowil, in Oberdiessbach, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hutmacher, Hans, von Konolfingen, in Gysenstein, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gäumann, Paul, von Häutligen, in Häutligen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moser, Andreas, von Biglen, in Freimettigen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 5504778, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Milchverwertungsgenossenschaft Häutligen, in Häutligen, CH-035.5.008.855-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2006, S. 4, Publ. 3678332).
Statutenänderung:
19.09.2008.
Firma neu:
Milchgenossenschaft Häutligen.
Domizil neu:
c/o Nicole Graf, Dorfstrasse 22, 3510 Häutligen.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch: eine möglichst vorteilhafte Sammlung der Milch und deren Verkauf sowie die Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen oder die Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften;
die allgemein Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Milch und Milchprodukten sowie die Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen;
Sie kann auch Grundeigentum erwerben und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten;
die Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Ohne Haftung der Genossenschafter.].Publikationsorgan neu: SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich, durch Anschlag in der Sammelstelle, Umbieten oder Inserate im Amtsanzeiger. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 24.09.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gäumann, Heinrich, von Häutligen, in Häutligen, Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gäumann, Markus, von Häutligen, in Häutligen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Graf, Ulrich genannt Ueli, von Häutligen, in Häutligen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Graf, Nicole, von Häutligen, in Häutligen, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident;
Gäumann, Paul, von Häutligen, in Häutligen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident [bisher: Mitglied und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien].