Auskünfte zu Ruth Gaegauf
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ruth Gaegauf
Publikationsnummer: 1029645, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Genossinnen- und Genossenschaft Oekoladen, in Basel, CH-270.5.000.053-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2013, Publ. 7052030).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gaegauf, Ruth, von Frauenfeld und Kreuzlingen, in Langenbruck, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weinstock, Christiane, von Sissach, in Frenkendorf, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Batschelet Hartmann, Suzanne, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3873086, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Genossenschaft Erica, in Langenbruck, CH-280.5.915.350-8, Führung eines Restaurant- und Hotelbetriebes nach ökologischen Gesichtspunkten, Genossenschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2001, S. 3298).
Firma neu:
Genossenschaft Erica in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Basso Salerno, Schwengiweg 23, 4438 Langenbruck. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.03.2007 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gaegauf, Ruth, von Frauenfeld und Kreuzlingen, in Langenbruck, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Co-Präsidentin und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Salerno, Basso, italienischer Staatsangehöriger, in Langenbruck, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weber, Hans, von Täuffelen, in Langenbruck, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 2912994, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Genossinnen- und Genossenschaft Oekoladen, in Basel, CH-270.5.000.053-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.1995, S. 3378).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feig, Beat, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fornallaz, Monique, von Haut-Vully, in Basel, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dannacher, Lukas, von Therwil, in Rodersdorf, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Birsfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gaegauf, Ruth, von Frauenfeld und Kreuzlingen, in Langenbruck, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung];
Bussard, Catherine, von Gruyères, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glauser, Therese Anna genannt Resa, von Rüti bei Lyssach und Reinach AG, in Maisprach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kym, Heidi, von Möhlin, in Duggingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.