Auskünfte zu Lukas Furtwängler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Lukas Furtwängler
Publikationsnummer: HR02-1004886595, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Basellandschaftliche Pensionskasse, in Liestal, CHE-108.905.129, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2020, Publ. 1004833920).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furtwängler, Lukas, von Basel, in Rheinfelden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3623492, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Basellandschaftliche Pensionskasse, in Liestal, CH-280.8.010.146-1, Arisdörferstrasse 2, 4410 Liestal, Körperschaft des öffentlichen Rechts.
Zweck:
Gewährleistung der beruflichen Vorsorge der der Personalgesetzgebung des Kantons Basel-Landschaft unterstellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie des Personals der angeschlossenen Arbeitgebenden. Erbringung von Leistungen gemäss Dekret über die berufliche Vorsorge durch die Basellandschaftliche Pensionskasse (BLPK Dekret) und der vom Verwaltungsrat erlassenen Reglemente, in jedem Falle mindestens gemäss den zwingenden Bestimmungen des Bundesrechts.
Organisation:
Abgeordnetenversammlung, Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und Kontrollorgane (Revisionsstelle und Expertin oder Experte für die berufliche Vorsorge).
Rechtsgrundlage:
Dekret über die berufliche Vorsorge durch die Basellandschaftliche Pensionskasse (BLPK Dekret) vom 22.04.2004.
Inkrakftreten:
01.01.2005. Die Basellandschaftliche Pensionskasse wird nach wirtschaftlichen Grundsätzen und unter Berücksichtigung versicherungstechnischer Erfordernisse geführt. Sie verfügt über eigenen Grundbesitz und bewirtschaftet ihr Vermögen selbst.
Eingetragene Personen:
Ballmer, Adrian, von Liestal und Lausen, in Liestal, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strüby, Werner, von Schwyz, in Aesch BL, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Faller, Severin, von Basel, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Geering, Meinrad, von Basel, in Biel-Benken, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grieder, Béatrice, von Rünenberg, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Manzoni, Peter, von Iseo, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meder, Jürg, von Liestal und Basel, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaffner, Rudolf, von Wintersingen, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmidlin, Alois, von Arlesheim, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Straumann, Christoph, von Bretzwil, in Zunzgen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wäspe, Hansrudolf, von Wattwil, in Büren SO, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wagner, Hanspeter, von Solothurn, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Simeon, Hans-Peter, von Lantsch/Lenz, in Känerkinden, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furtwängler, Lukas, von Basel, in Rheinfelden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Roland, von Buus, in Magden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG, in Basel, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 2469660, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sammelstiftung Berufliche Zusatzvorsorge der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft, in Zürich, CH-020.7.901.100-3, Stiftung (SHAB Nr. 231 vom 01.12.2003, S. 20, Publ. 2006510).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gohl, Elisabeth, von Oberglatt, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furtwängler, Lukas, von Basel, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
In-Albon, Manuela, von Eggerberg, in Hedingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Allmen, Katharina, von Lauterbrunnen, in Bösingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.