Auskünfte zu Jacqueline Funk
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jacqueline Funk
Publikationsnummer: HR02-1005634443, Handelsregister-Amt Zug, (170)
solmontis gmbh, in Cham, CHE-270.879.853, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2022, Publ. 1005600326).
Statutenänderung:
30.11.2022.
Domizil neu:
c/o Daniel Grivel, Andreasweg 10, 6330 Cham.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Verwaltungs- und Managementgesellschaft. Dei Gesellschaft bezweckt überdies die Führung von Gastronomie- und Hotelbetrieben sowie Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen und Grundeigentum. Ferner kann die Gesellschaft Investitionen und Finanzierungen vornehmen, diesbezügliche Dienstleistungen und Vermittlungen erbringen, sowie Bürgschaften und Garantien für Tochtergesellschaften oder Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Funk, Jacqueline, von Weiach, in Cham, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grivel, Daniel Maurice, von Morges, in Cham, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Grivel, Daniel, von Morges und Saint-Livres, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005600326, Handelsregister-Amt Zug, (170)
solmontis gmbh, in Cham, CHE-270.879.853, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2020, Publ. 1004896749).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grivel, Daniel, von Morges und Saint-Livres, in Cham, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Funk, Jacqueline, von Weiach, in Cham, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR02-1004896749, Handelsregister-Amt Zug, (170)
ParoInvest GmbH, in Zug, CHE-270.879.853, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2016, S.0, Publ. 2637939).
Statutenänderung:
14.05.2020.
Firma neu:
solmontis gmbh.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
c/o J. Funk, Andreasweg 10, 6330 Cham. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ParoInvest Anstalt (FL-0002.412.262-6), in Vaduz (LI), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Funk, Jacqueline, von Weiach, in Cham, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, ];
Grivel, Daniel, von Morges und Saint-Livres, in Cham, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.