Auskünfte zu Thomas Fuhrer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Fuhrer
Publikationsnummer: 858062, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stauffenegger AG, bisher in Hilterfingen, Betrieb einer Schreinerei sowie Handel mit und Herstellung und Montage von Inneneinrichtungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2002, S. 4).
Gründungsstatuten:
14.02.1985.
Statutenänderung:
27.01.2003.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Effingerstrasse 39, 3008 Bern.
Zweck neu:
Handel mit und Herstellung und Montage von Inneneinrichtungen aller Art, insbesondere Küchen;
kann sich an andern Firmen im In- und Ausland beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an Aktionäre: Eingeschriebener Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch oder im SHAB.
Vinkulierung:
Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Weiteres Geschäftslokal: Effingerstrasse 39, 3008 Bern].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stauffenegger, Yvonne, von Zäziwil, in Oberhofen am Thunersee, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Stauffenegger, Werner, von Zäziwil, in Unterseen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Fuhrer, Thomas, von Seedorf BE, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
PricewaterhouseCoopers AG, in Thun, Revisionsstelle [wie bisher].
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stauffenegger AG, in Hilterfingen, Schreinerei und Inneneinrichtungen. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 27.07.2000, S. 5142).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jampen, Hans, von Müntschemier, in Thun, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Revisuisse Price Waterhouse AG, in Thun, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stauffenegger, Yvonne, von Zäziwil, in Oberhofen am Thunersee, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierte];
Stauffenegger, Werner, von Zäziwil, in Unterseen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Fuhrer, Thomas, von Seedorf BE, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, Zweigniederlassung in Thun, Revisionsstelle.