Auskünfte zu Urs Frischknecht
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Urs Frischknecht
Publikationsnummer: 3750213, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Springfix AG, in Wohlen (AG), CHE-101.996.059, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2015, Publ. 2402825).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frischknecht, Urs, von Schwellbrunn, in Rothrist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegglin, Sandra, von Menzingen, in Villmergen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 6885488, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Springfix AG, in Wohlen AG, CH-400.3.915.009-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2010, S. 2, Publ. 5773182).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Würgler, Hansruedi, von Gontenschwil, in Schmiedrued-Walde, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frischknecht, Urs, von Schwellbrunn, in Rothrist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 2398102, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Scala, bisher in Bubikon, CH-020.6.000.100-3, Zurverfügungstellen von Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen, Verein (SHAB Nr. 61 vom 29.03.1993, S. 1494).
Statutenänderung:
16.06.2004.
Sitz neu:
Wetzikon ZH.
Domizil neu:
Tösstalstrasse 1, 8623 Wetzikon.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, Einnahmen aus Veranstaltungen und aus der Vermietung von Räumlichkeiten, freiwillige Beiträge und Zuwendungen und anderweitige Einnahmen aus der Vereinstätigkeit.
Die Mitgliederbeiträge werden von der Generalversammlung bestimmt und betragen pro Kalenderjahr:
Einzelmitgliedschaft für Nichtverdienende CHF 35.--, max. CHF 50.--;
Einzelmitgliedschaft CHF 50.--, max. CHF 75.--;
Mitgliedschaft für Familien CHF 85.--, max. CHF 120.--. Aktivmitgliedern kann der Beitrag durch den Vorstand erlassen werden. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge, Einnahmen aus Veranstaltungen und aus der Vermietung von Räumlichkeiten, freiwillige Beiträge und Zuwendungen und anderweitige Einnahmen aus der Vereinstätigkeit.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Thomas, von Uster, in Homrechtikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frischknecht, Urs, von Schwellbrunn, in Wald ZH, Kassier und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Racine, François, von La Chaux-de-Fonds und La Chaux-du Milieu, in Dürnten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krebser, Brigitte, von Lufingen, in Rüti ZH, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Stammbach, Martin, von Uerkheim, in Wetzikon ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Wachter, Christoph, von Zürich, in Wetzikon ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: in Grüningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baur, Martin, von Winterthur, in Regensdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Tschumi, Andreas, von Wolfisberg, in Hinwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Burkhalter, Dieter, von Hinwil, in Hinwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].