Auskünfte zu Lauriane Friedrich
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Lauriane Friedrich
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 4108853, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Médidranse SA, à Sembrancher, CHE-319.903.006, société anonyme (No. FOSC 97 du 23.05.2016, Publ. 2845829). [biffé: Selon déclaration du 22.07.2014, il est renoncé à un contrôle restreint].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Chevalley, Denis Clément, de Saint-Maurice, à Orsières, président, avec signature collective à deux;
Friedrich, Lauriane, de Lancy, à Martigny-Combe, administratrice, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Felix, Paula, de Vernier, à Bagnes, présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Bruchez, Frédéric, de Bagnes, à Martigny-Combe, administrateur, avec signature collective à deux;
Fiduciaire Dini & Chappot SA (CHE-107.016.818), à Martigny, organe de révision.
Publikationsnummer: 2845829, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Médidranse SA, à Sembrancher, CHE-319.903.006, société anonyme (No. FOSC 164 du 27.08.2014, Publ. 1682511).
Modification des statuts:
13.05.2016.
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 130'000.00 [précédemment: CHF 65'000.00].
Inscription ou modification de personne(s):
Darbellay, Gilbert Yves, de Liddes, à Orsières, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président avec signature collective à deux avec le président];
Grumel, Lucile, citoyenne française, à Villette (Le Châble VS) (Bagnes), administratrice et secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: administratrice et secrétaire avec signature collective à deux avec le président];
Friedrich, Lauriane, de Lancy, à Ravoire (Martigny-Combe), administratrice, avec signature collective à deux [précédemment: administratrice avec signature collective à deux avec le président];
Deslarzes, Jean-Pierre, de Bagnes, à Choëx (Monthey), avec signature collective à deux.
Publikationsnummer: 1682511, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Médidranse SA, à Sembrancher, CHE-319.903.006, c/o François Barmettler, Route de la Gravenne 2a/2b, 1933 Sembrancher, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
22.07.2014.
But:
exploitation d'un centre médical, mise à disposition d'infrastructures médicales, exercice de toutes activités dans les domaines médical et paramédical ou s'y rapportant directement ou indirectement (cf statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 130'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 65'000.00.
Actions:
130'000 actions nominatives de CHF 1.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Selon déclaration du 22.07.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Chevalley, Denis Clément, de Saint-Maurice, à Praz-de-Fort (Orsières), président, avec signature collective à deux;
Darbellay, Gilbert Yves, de Liddes, à Orsières, vice-président, avec signature collective à deux avec le président;
Grumel, Lucile, citoyenne française, à Villette (Le Châble VS) (Bagnes), administratrice et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président;
Friedrich, Lauriane, de Lancy, à Ravoire (Martigny-Combe), administratrice, avec signature collective à deux avec le président.