Auskünfte zu Dr. Manfred Frey
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dr. Manfred Frey
Publikationsnummer: 1853409, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Heitz-Zimmerli-Stiftung, in Aarburg, CHE-101.981.974, Stiftung (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2012, Publ. 6541208).
Name neu:
Heitz-Zimmerli-Stiftung in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 25.07.2014 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Dr. Manfred, von Schöftland und Aarburg, in Aarburg, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bodmer, Susanna, von Wald ZH und Basel, in Aarau, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Erlbacher, Roland, von Zürich, in Aarburg, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haliti, Bukurije, von Oberbipp, in Reiden, Kassierin (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Kassierin (Nichtmitglied) mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Stiftung Alters- und Pflegeheim Falkenhof, Aarburg, in Aarburg, Stiftung (SHAB Nr. 169 vom 31.08.2000, S. 5951).
Domizil neu:
c/o Dr. Hans B. Diriwächter, Bahnhofstrasse 62, 4663 Aarburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Dr. Manfred, von Schöftland und Aarburg, in Aarburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hebeisen, Richard, von Eggiwil, in Aarburg, Heimleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diriwächter, Dr. Hans B., von Aarburg und Safenwil, in Aarburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stettler, Thomas, von Eggiwil, in Aarburg, Heimleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Heitz-Zimmerli-Stiftung, in Aarburg, Erhaltung und Verschönerung der Aarburger Altstadt, Stiftung (SHAB Nr.121 vom 26.6.1995 S.3564).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heitz, Dr. Fritz, von Basel und Reinach AG, in Aarau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Dr. Manfred, von Schöftland und Aarburg, in Aarburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied);
Bodmer, Susanna, von Wald ZH und Basel, in Aarau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.