Auskünfte zu Serge Frein
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Serge Frein
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 4385308, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Fondation pour la propriété locative Locacasa-Jura, à Boécourt, CH-670.7.000.973-9, Fondation (FOSC no 103 du 01.06.1992, p. 2511).
Nouveau nom:
Fondation pour la propriété locative Locacasa-Jura en liquidation.
Adresse de liquidation:
c/o M. Daniel Farine, Rue Pierre-Péquignat 10, 2950 Courgenay. Par arrêté du 24.09.2007, l'Autorité de surveillance de la République et Canton du Jura a prononcé la dissolution de la fondation.
Personnes et signatures radiées:
Frein, Serge, de Pleigne, à Boécourt, président, avec signature collective à deux avec ler vice-président ou le 2e vice-président;
Bregnard, Alain, de Bonfol, à Douanne (Twann), 1er vice-président, avec signature collective à deux avec président ou 2e vice-président.
Inscription ou modification de personne:
Farine, Daniel, de Courroux, à Courgenay, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: 2e vice-président, avec signature collective à deux avec président ou 1er vice-président].
Publikationsnummer: 2282942, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Banque Raiffeisen de la Haute-Sorne, à Courfaivre, Toutes opérations bancaires, hypothécaires et de crédit, Société coopérative (FOSC no 24 du 06.02.2003, p. 8, publ. 849658).
Personnes et signatures radiées:
Frein, Serge, de Pleigne, à Boécourt, membre, sans droit de signature;
Jobin, Françoise, de Saignelégier, à Courfaivre, avec signature collective à deux;
Meier, Antoine, de Gempen, à Undervelier, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne:
Maillard, Cyrille, de Ecublens FR, à Boécourt, membre, sans droit de signature.
Handelsregister-Amt Jura, (670)
Jucosa, à B o é c o u r t , achat et vente d'appareils de haute technologie, société anonyme (FOSC no 180 du 17.09.1990, p. 3720).
Nouvelle raison sociale:
Jucosa en liquidation. Par décision du 3 novembre 2000, le Président du Tribunal I du district de Delémont a prononcé la dissolution de la société en application de l'art. 2 al. 2 des dispositions finales de la loi fédérale sur la révision du droit des sociétés anonymes.
Inscription ou modification de personne:
Frein, Serge, de Pleigne, à Boécourt, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: administrateur unique].