Auskünfte zu Ernst Freiburghaus
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ernst Freiburghaus
Publikationsnummer: 3528922, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Brunnengenossenschaft Büel, in Grüningen, CH-020.5.000.358-4, Erhalt der Brunnenanlage mit Brunnenstube, Genossenschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2002, S. 15, Publ. 666894).
Domizil neu:
Büel 451, 8627 Grüningen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freiburghaus, Ernst, von Neuenegg, in Grüningen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hophan, Jakob, von Näfels, in Grüningen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hophan, Walter Jakob, von Näfels, in Grüningen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirzel, Reinhard Kurt, von Grüningen, in Grüningen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiger, Christa, von Uetikon am See, in Grüningen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 666894, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Brunnengenossenschaft Büel, in Grüningen, c/o Ernst Freiburghaus, Im Büel 451, 8627 Grüningen, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
2.09.2002.
Zweck:
Erhalt der Brunnenanlage mit Brunnenstube, Quellenfassung und Verbindungsleitung;
Gestaltung von Aktivitäten zur Finanzierung der BGB;
Förderung und Pflege der 'Dorfgemeinschaft Büel'.
Haftung/Nachschusspflicht:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.
Pflichten:
Genossenschafter mit Vormerkung im Grundbuch schulden der BGB beim Austritt die durch die Mitgliederversammlung beschlossene Ablösungssumme. Die Genossenschafter schulden jährliche von der Mitgliederversammlung festzulegende Mitgliederbeiträge.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Freiburghaus, Ernst, von Neuenegg, in Grüningen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hophan, Jakob, von Näfels, in Grüningen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossenbacher, Ernst, von Affoltern im Emmental, in Grüningen, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Café-Konditorei Dörfli AG, in Hombrechtikon, Führung von Cafés, Konditoreien und gastgewerblichen Betrieben, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.1993, S. 5169).
Firma neu:
Café-Konditorei Dörfli AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.02.1998 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freiburghaus, Ernst, von Neuenegg, in Grüningen, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Lusti, Hans, von Zürich und Nesslau, in Russikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].