Auskünfte zu Reinhard Frei
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Reinhard Frei
Publikationsnummer: HR02-1005113365, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
freicom communications ag, in St. Gallen, CHE-107.560.795, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2020, Publ. 1004947679).
Statutenänderung:
18.02.2021.
Firma neu:
Galledia Event AG.
Sitz neu:
Berneck.
Domizil neu:
Hafnerwisenstrasse 1, 9442 Berneck.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen und Beratung in den Bereichen Public-Relations, Werbung, Marketing, Beziehungsmanagement, Events, Messen und Projekt-Management. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Ruth, von Widnau, in Au SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Urs, von Rüthi (SG), in Rüthi (Rheintal) (Rüthi (SG)), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ettlinger, Daniel, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Reinhard, von Widnau, in Au SG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Ostschweizerische Treuhand-Gesellschaft AG (CHE-102.444.704), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Widnau (CHE-322.605.360)].
Publikationsnummer: 5267848, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
freicom. beziehungsmanagement und kommunikation ag, in Balgach, CH-320.3.038.984-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2005, S. 8, Publ. 3080660).
Statutenänderung:
21.09.2009.
Firma neu:
freicom communications ag.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Rorschacherstrasse 304, 9016 St. Gallen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 19.06.1995 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft 'Reinhard Frei + Partner', in Balgach, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1994 mit Aktiven von CHF 303'308.25 und Passiven von CHF 28'128.80, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 175'179.45 als Forderung gutgeschrieben werden.].Weitere Adressen: Viscosestrasse, 9443 Widnau;
Alexanderstrasse 8, 7000 Chur [gestrichen: Weitere Geschäftslokale: Rorschacherstrasse 304, 9016 St. Gallen;
Kirchstrasse 15, 8580 Amriswil;
Freiestrasse 76, 8032 Zürich].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: ACV Revision + Controlling AG, in Buchs SG, Revisionsstelle;
Tinner-Engeler, Roger, von Sennwald, in Diepoldsau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Reinhard, von Widnau, in Au SG, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:in Widnau];
Zeller, Andreas, von Flawil und Gossau SG, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Ruth, von Widnau, in Au SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:in Widnau];
Revicoma AG (CH-300.3.014.181-1), in Teufen AR, Revisionsstelle.
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Reinhard Frei & Partner AG, in Balgach, Hauptstrasse 29, 9436 Balgach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.6.1995.
Zweck:
Dienstleistungen und Beratung in den Bereichen Marketing und Kommunikation. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
Fr.100000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.100000.
Aktien:
100 Namenaktien zu Fr.1000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft "Reinhard Frei + Partner", in Balgach, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1994 mit Aktiven von Fr.303308.25 und Passiven von Fr.28128.80, wofür 100 Namenaktien zu Fr.1000 ausgegeben und Fr.175179.45 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Frei, Reinhard, von Widnau, in Widnau, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Frei, Ruth, von Widnau, in Widnau, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
ACV Revision + Controlling AG, in Buchs SG, Revisionsstelle.