Auskünfte zu Thomas Frauenknecht
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Frauenknecht
Publikationsnummer: 6267900, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Papyrus & Ink GmbH, in Unterbözberg, CH-100.4.025.513-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2011, S. 2, Publ. 6013684).
Statutenänderung:
14.07.2011.
Sitz neu:
Brugg.
Domizil neu:
Blumenstrasse 11, 5200 Brugg AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frauenknecht, Thomas, von Zuzwil SG, in Brugg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 [bisher:in Unterbözberg];
Frauenknecht, Christian R., von Zuzwil SG, in Gachnang, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 [bisher:in Thundorf].
Publikationsnummer: 6013684, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Papyrus & Ink GmbH, in Unterbözberg, CH-100.4.025.513-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2005, S. 2, Publ. 2850180). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 12.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frauenknecht, Thomas, von Zuzwil SG, in Unterbözberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2850180, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Papyrus & Ink Dierikon GmbH, bisher in Dierikon, CH-100.4.025.513-7, Erbringung von Grafik- und Design-Dienstleistungen aller Art sowie Werbefotografie, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2002, S. 9, Publ. 308540).
Gründungsstatuten:
28.12.2001.
Statutenänderung:
10.05.2005.
Firma neu:
Papyrus & Ink GmbH.
Sitz neu:
Unterbözberg.
Domizil neu:
Ursprung 366, 5224 Unterbözberg.
Zweck:
Erbringung von Grafik- und Design-Dienstleistungen aller Art sowie Werbefotografie;
kann Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten, sich an Unternehmen beteiligen, Beteiligungen halten, verwalten und veräussern sowie Liegenschaften, Wertschriften und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Stammkapital neu:
CHF 22'000.-- [bisher: CHF 21'000.--].
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gut, Roger, von Emmen, in Dierikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frauenknecht, Christian R., von Zuzwil SG, in Thundorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--];
Frauenknecht, Thomas, von Zuzwil SG, in Unterbözberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--].