Auskünfte zu Gert Erwin Franz
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Gert Erwin Franz
Publikationsnummer: 3001795, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Railo Technologies GmbH, in Aarau, CHE-112.778.377, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 89 vom 11.05.2015, Publ. 2145921).
Firma neu:
Railo Technologies GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil, Spittelgasse 7, 5103 Möriken. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.07.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franz, Gert Erwin, deutscher Staatsangehöriger, in Möriken-Wildegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2145921, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Railo Technologies GmbH, in Aarau, CHE-112.778.377, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2008, S. 3, Publ. 4800686).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Streit, Michael, von Jaberg, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Stadelmann, Tanja, von Escholzmatt, in Möriken AG (Möriken-Wildegg), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franz, Gert Erwin, deutscher Staatsangehöriger, in Möriken AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Möriken AG (Möriken-Wildegg), Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil].
Publikationsnummer: 1748383, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Rasia GmbH, in Möriken-Wildegg, CHE-318.700.050, Spittelgasse 7, 5103 Möriken AG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.09.2014.
Zweck:
Design, Entwicklung und Verkauf von Hard- und Software sowie Erbringung von entsprechenden Dienstleistungen;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen, Grundeigentum und Wertschriften erwerben, belasten, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 26.09.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Stadelmann, Tanja, von Escholzmatt-Marbach, in Möriken-Wildegg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Franz, Gert Erwin, deutscher Staatsangehöriger, in Möriken-Wildegg, mit Einzelunterschrift.